Renseignements sur Wyss Bühnenbau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wyss Bühnenbau AG
- Wyss Bühnenbau AG est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication et transformation des produits du bois. Le siège social se trouve à Näfels.
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 23.07.1957.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.05.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GL est le suivant: CHE-100.278.122.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Katharina Häderli,
René Good-Rosenkranz,
Ulrich Hermann,
Rolf Gmür
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.07.1957
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus Nord
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.003.299-7
IDE/TVA
CHE-100.278.122
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel und Herstellung von und mit Bühneneinrichtungen im In- und Ausland sowie Handel mit Waren aller Art; die Gesellschaft kann Filialen und Geschäftsstellen im In- und Ausland errichten und sich bei anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Arbeiten ausführen und Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Verbindung stehen; sie kann auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG | Glarus Nord | 14.01.2021 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Verita Immobilien und Treuhand AG | Glarus Nord | 30.09.2019 | 13.01.2021 | |
BDO AG | Glarus | 21.04.2017 | 21.07.2019 | |
Antoniazzi Treuhand | Glarus Nord | 20.09.2004 | 20.04.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wyss Bühnenbau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005469731, Registre du commerce Glaris
Wyss Bühnenbau AG, in Glarus Nord, CHE-100.278.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073582).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Ulrich, von Zürich, in Reichenburg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Häderli, Katharina, von Kloten, in Reichenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Good, René, von Mels, in Plons (Mels), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005073582, Registre du commerce Glaris
Wyss Bühnenbau AG, in Glarus Nord, CHE-100.278.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-106.907.413), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-101.686.179), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004726436, Registre du commerce Glaris, (160)
Wyss Bühnenbau AG, in Glarus Nord, CHE-100.278.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680992).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-106.907.413), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.