Renseignements sur Wyland Chäsi GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wyland Chäsi GmbH
- Wyland Chäsi GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Production des comestibles. Le siège social se trouve à Henggart.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 21.05.1997.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 05.03.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Wyland Chäsi GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-108.612.584.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.05.1997
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Henggart
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.003.046-7
IDE/TVA
CHE-108.612.584
Secteur
Production des comestibles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Käserei sowie den Handel mit Milchprodukten und anderen Nahrungsmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- F. & A. Sommer GmbH
- Sommer F. & A. GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wyland Chäsi GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005977037, Registre du commerce Zurich, (20)
F. & A. Sommer GmbH, in Henggart, CHE-108.612.584, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S.28, Publ. 5314122).
Statutenänderung:
09.02.2024.
Firma neu:
Wyland Chäsi GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Käserei sowie den Handel mit Milchprodukten und anderen Nahrungsmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Friedrich, von Sumiswald, in Henggart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00;
Sommer, Agnes, von Sumiswald, in Henggart, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Stammheim, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Keller, Therese, von Stammheim, in Stammheim, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.