Renseignements sur WUPA Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de WUPA Holding AG
- WUPA Holding AG est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Frauenfeld.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Le 07.03.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- WUPA Holding AG est inscrite dans le canton TG sous l’IDI CHE-113.902.473.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: GLATZ AG, OMA CAPITAL AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Felix Peter Rutishauser,
Andreas Eduard Gubser,
Markus Glatz
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Felix Peter Rutishauser,
Andreas Eduard Gubser,
Markus Glatz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.11.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Frauenfeld
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.020.604-7
IDE/TVA
CHE-113.902.473
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und Liegenschaften kaufen oder verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
steffen rausch kessler ag weinfelden | Weinfelden | 07.03.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revit Treuhand AG | Zürich | 17.09.2010 | 06.03.2023 | |
BDO AG | Zürich | 07.11.2007 | 16.09.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WUPA Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005694897, Registre du commerce Thurgovie, (440)
WUPA Holding AG, in Frauenfeld, CHE-113.902.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2010, S.14, Publ. 5816060). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revit Treuhand AG (CH-020.3.004.844-1), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutishauser, Dr. Peter, von Bottighofen, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glatz, Markus, von Basel, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubser, Andreas, von Zürich, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
steffen rausch kessler ag weinfelden (CHE-101.810.516), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5816060, Registre du commerce Thurgovie, (440)
WUPA Holding AG, in Frauenfeld, CH-440.3.020.604-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 18, Publ. 5484674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Zürich (CH-020.3.927.906-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutishauser, Dr. Peter, von Bottighofen, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH];
Revit Treuhand AG (CH-020.3.004.844-1), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5484674, Registre du commerce Thurgovie, (440)
WUPA Holding AG, in Frauenfeld, CH-440.3.020.604-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2007, S. 10, Publ. 4188798).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG, in Zürich (CH-020.3.927.906-5), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Zürich].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.