Renseignements sur wunschauto.ch GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de wunschauto.ch GmbH
- wunschauto.ch GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de véhicules. Le siège social se trouve à Adlikon b. Regensdorf.
- wunschauto.ch GmbH a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 03.06.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise wunschauto.ch GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-398.896.066.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.12.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Regensdorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.054.290-3
IDE/TVA
CHE-398.896.066
Secteur
Commerce de véhicules
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Ersatzteilen und Fahrzeugzubehör aller Art, Import und Export von Motorfahrzeugen sowie Betrieb einer Autogarage mit Serviceleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- CEILCON GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour wunschauto.ch GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006046016, Registre du commerce Zurich, (20)
wunschauto.ch GmbH, in Rümlang, CHE-398.896.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256257).
Statutenänderung:
22.05.2024.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Böllerain 15, 8106 Adlikon b. Regensdorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petkovic, Stefan, von Zürich, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rümlang].
Numéro de publication: HR02-1005256257, Registre du commerce Zurich, (20)
wunschauto.ch GmbH, in Rümlang, CHE-398.896.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656609).
Domizil neu:
Ifangstrasse 51, 8153 Rümlang.
Numéro de publication: HR02-1004656609, Registre du commerce Zurich, (20)
wunschauto.ch GmbH, in Rümlang, CHE-398.896.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4418171).
Domizil neu:
Ifangstrasse 41, 8153 Rümlang.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Medojevic, Sandra, von Zürich, in Rümlang, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lakic, Dara, von Zürich, in Rümlang, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lakic, Darko, serbischer Staatsangehöriger, in Rümlang, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petkovic, Stefan, von Zürich, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.