Filiales (1)
Renseignements sur Würsten Bau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Würsten Bau AG
- Würsten Bau AG a son siège social à Zweisimmen et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Bâtiments général».
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 20.01.1986.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 24.01.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-106.001.010.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Würsten Steiner,
Andrea Petra Malele-Würsten,
Mathias Würsten
les plus récents personnes habilitée à signer
Christian Würsten Steiner,
Andrea Petra Malele-Würsten,
Mathias Würsten
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.01.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zweisimmen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.008.683-0
IDE/TVA
CHE-106.001.010
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Bauunternehmung für Hoch- und Tiefbau sowie der grabenlose Leitungsbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Pe & Wü Bau AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Würsten Bau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005387613, Registre du commerce Berne, (36)
Würsten Bau AG, in Zweisimmen, CHE-106.001.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsten-Steiner, Verena, von Saanen und Frutigen, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten Steiner, Christian, von Saanen, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malele-Würsten, Andrea Petra, von Saanen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsten, Mathias, von Saanen, in Ueken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004886380, Registre du commerce Berne, (36)
Würsten Bau AG, in Zweisimmen, CHE-106.001.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3237055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malele-Würsten, Andrea Petra, von Saanen, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsten, Mathias, von Saanen, in Ueken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten-Steiner, Verena, von Saanen und Frutigen, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Latterbach (Erlenbach im Simmental), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3237055, Registre du commerce Berne, (36)
Würsten Bau AG, in Zweisimmen, CHE-106.001.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, Publ. 4864496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsten, Heinz, von Saanen, in Gstaad (Saanen), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malele-Würsten, Andrea Petra, von Saanen, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsten, Mathias, von Saanen, in Ueken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsten-Steiner, Verena, von Frutigen und Saanen, in Latterbach (Erlenbach im Simmental), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.