Renseignements sur WSP Ingenieure AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de WSP Ingenieure AG
- WSP Ingenieure AG est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Hinwil.
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 05.06.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise WSP Ingenieure AG est le suivant : CHE-100.362.194.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Mathias Linz,
Christian Jäger,
Samuel Scherrer,
Micha Semmler,
Daniel Dettling
les plus récents personnes habilitée à signer
Mathias Linz,
Christian Jäger,
Samuel Scherrer,
Micha Semmler,
Daniel Dettling
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.06.1987
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hinwil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.923.203-3
IDE/TVA
CHE-100.362.194
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektierung und Bauleitung elektrischer Anlagen sowie die Durchführung aller mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann zudem Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Finanzierungen von Liegenschaften übernehmen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG | Uster | 27.05.2022 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | 10.11.2016 | 26.05.2022 | |
Cometes Consulting AG | Uster | 04.12.2009 | 09.11.2016 | |
Cavalli Treuhand | Winterthur | <2004 | 03.12.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- WSP W. Schefer + Partner Ingenieurbüro AG
- WSP W.Schefer + Partner Ingenieurbüro AG
- WSP Schefer W. + Partner Ingenieurbüro AG
- Schefer W. Ingenieurbüro AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WSP Ingenieure AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005759747, Registre du commerce Zurich, (20)
WSP Ingenieure AG, in Hinwil, CHE-100.362.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482662).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linz, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Zell (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005482662, Registre du commerce Zurich, (20)
WSP Ingenieure AG, in Hinwil, CHE-100.362.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Roger, von Kirchleerau, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schefer, Werner, von Teufen (AR), in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Christian, von Arosa, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005008629, Registre du commerce Zurich, (20)
WSP W.Schefer + Partner Ingenieurbüro AG, in Hinwil, CHE-100.362.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004637451).
Statutenänderung:
21.10.2020.
Firma neu:
WSP Ingenieure AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektierung und Bauleitung elektrischer Anlagen sowie die Durchführung aller mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann zudem Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Finanzierungen von Liegenschaften übernehmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.