Renseignements sur WSEngineering and consulting GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de WSEngineering and consulting GmbH
- WSEngineering and consulting GmbH avec son siège à Sissach est actif. WSEngineering and consulting GmbH est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- L’entreprise a été fondée en 27.05.2011 et a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 16.12.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI WSEngineering and consulting GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.05.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Sissach
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.014.770-5
IDE/TVA
CHE-429.210.448
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Ingenieursarbeiten und Beratungen in der Mess- und Regeltechnik sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentumerwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WSEngineering and consulting GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005049222, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
WSEngineering and consulting GmbH, in Sissach, CHE-429.210.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Irène, von Sumiswald, in Sissach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder Wegmann, Ruth, von Diepoldsau, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004827266, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
WSEngineering and consulting GmbH, in Sissach, CHE-429.210.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2012, S.0, Publ. 6825286).
Domizil neu:
Gerbegässlein 2, 4450 Sissach.
Numéro de publication: 6825286, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
WSEngineering and consulting GmbH, in Böckten, CH-280.4.014.770-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, S. 0, Publ. 6188140).
Statutenänderung:
22.08.2012.
Sitz neu:
Sissach.
Domizil neu:
In der Schwarzmatt 4, 4450 Sissach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Walter, von Diepoldsau, in Sissach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Böckten];
Hügli, Irène, von Sumiswald, in Sissach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Böckten].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.