Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Wohnentwicklungs AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.07.2011
Radiation du registre du commerce
03.12.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Küssnacht (SZ)
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.4.017.128-3
IDE/TVA
CHE-449.377.637
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Konzipierung, Planung und Realisierung von Bauprojekten, insbesondere von Wohnbauprojekten. Weiter den Erwerb, die Bewirtschaftung und den Handel mit Grundstücken und Immobilien sowie Bauprojekten. Sie kann Lizenzen und Patente erwerben, verwalten, verwerten und veräussern sowie Finanz-, Vermittlungs- und Handelsgeschäfte aller Art tätigen, mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne der schweizerischen Bank- und Börsengesetzgebung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Wohnentwicklungs GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wohnentwicklungs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005038157, Registre du commerce Schwyz, (130)
Wohnentwicklungs AG, in Küssnacht (SZ), CHE-449.377.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2014, S.0, Publ. 1491237). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Vales Holding AG, in Hünenberg (CHE-217.172.768), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 1491237, Registre du commerce Schwyz, (130)
Wohnentwicklungs AG, in Küssnacht SZ, CHE-449.377.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 917479).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bakker, Brigitte, niederländische Staatsangehörige, in Hünenberg, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ruedi Hess oder Hans Peter Staub;
Bucher, Stefan, von Kriens und Schötz, in Kriens, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ruedi Hess oder Hans Peter Staub;
Hess, Rudolf, genannt Ruedi, von Oberkirch, in Oberkirch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Brigitte Bakker oder Stefan Bucher;
Staub, Hans Peter, von Neuheim, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Brigitte Bakker oder Stefan Bucher.
Numéro de publication: 917479, Registre du commerce Schwyz, (130)
Wohnentwicklungs GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.017.128-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, S. 0, Publ. 6260452).
Statuten neu:
26.03.2013.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.3.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 100'126.70 und Fremdkapital von CHF 124.35 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Wohnentwicklungs AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzipierung, Planung und Realisierung von Bauprojekten, insbesondere von Wohnbauprojekten. Weiter den Erwerb, die Bewirtschaftung und den Handel mit Grundstücken und Immobilien sowie Bauprojekten. Sie kann Lizenzen und Patente erwerben, verwalten, verwerten und veräussern sowie Finanz-, Vermittlungs- und Handelsgeschäfte aller Art tätigen, mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne der schweizerischen Bank- und Börsengesetzgebung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre per Brief oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tschümperlin, Alois, von Schwyz und St. Gallen, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].