Adresse
c/o Josef Gähwiler
Ackerweg 8
9470 Buchs SG
Renseignements sur Wohnbaugenossenschaft Glana
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wohnbaugenossenschaft Glana
- Wohnbaugenossenschaft Glana a son siège social à Buchs SG et est actif. Elle est une Société coopérative et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’organisation Wohnbaugenossenschaft Glana est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 30.05.1949.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 28.05.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-100.383.150.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Judith Schibler,
Josef Gähwiler,
Tino Heidel,
Fabienne Nigg,
Katharina Hagmann-Tinner
les plus récents personnes habilitée à signer
Judith Schibler,
Josef Gähwiler,
Tino Heidel,
Fabienne Nigg,
Katharina Hagmann-Tinner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.05.1949
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Buchs (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.5.001.419-7
IDE/TVA
CHE-100.383.150
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
In gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten, der den Wohnbedürfnissen entspricht und diesen dauernd der Spekulation zu entziehen, durch Erwerb von Bauland und Baurechten; Bau und Erwerb von Mehrfamilienhäusern, die den zeitgemässen genossenschaftlichen Wohnbedürfnissen entsprechen; sorgfältiger und laufender Unterhalt und periodische Erneuerung der bestehenden Bauten; Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaftlich vertretbare Art und Weise erneuert werden können; Beanspruchung von Förderungsinstrumenten nach dem eidgenössischen Wohnraumförderungsgesetz bzw. entsprechenden kantonalen und kommunalen Gesetzen; Verwaltung und Vermietung der Wohnungen auf der Basis der Kostenmiete; Fördern von genossenschaftlichen Aktivitäten in den Siedlungen; ideelle und materielle Unterstützung von Bestrebungen, die preiswertes, gesundes und gutes Wohnen zum Ziel haben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
hartmannpartner audit ag | Diepoldsau | 10.05.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
JRT JÜRG ROHRER TREUHAND AG | Buchs (SG) | 12.08.2008 | 09.05.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wohnbaugenossenschaft Glana
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006041614, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Glana, in Buchs (SG), CHE-100.383.150, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2024, Publ. 1006029244).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
hartmannpartner audit ag (CHE-101.387.162), in Diepoldsau, Revisionsstelle [bisher: Wiedenau Treuhand- und Revisions-AG (CHE-101.387.162)].
Numéro de publication: HR02-1006029244, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Glana, in Buchs (SG), CHE-100.383.150, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JRT JÜRG ROHRER TREUHAND AG (CHE-108.016.100), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenau Treuhand- und Revisions-AG (CHE-101.387.162), in Diepoldsau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005798086, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Glana, in Buchs (SG), CHE-100.383.150, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983487).
Domizil neu:
c/o Josef Gähwiler, Ackerweg 8, 9470 Buchs SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, August, von Ingenbohl, in Buchs SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jusenovic, Ljuljja, von Buchs (SG), in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Paul, von Schwyz, in Frümsen (Sennwald), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Josef, von Buchs (SG), in Buchs SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schibler, Judith, von Walterswil (SO), in Buchs SG, Vizepräsidentin der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heidel, Tino, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nigg, Fabienne, von Buchs (SG), in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.