Adresse
c/o Othmar Wohlwend
Aeuli 7
7304 Maienfeld
Renseignements sur Wohlwend Gastro GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wohlwend Gastro GmbH
- Wohlwend Gastro GmbH a son siège social à Maienfeld, est actif et est active dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration».
- Wohlwend Gastro GmbH a été fondée le 08.05.1998.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 21.08.2013. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GR est le suivant: CHE-106.838.717.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.05.1998
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Maienfeld
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.4.000.539-2
IDE/TVA
CHE-106.838.717
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung von gepachteten oder erworbenen Beherbergungs- und Bewirtungsbetrieben; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaft im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wohlwend Gastro GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1037515, Registre du commerce Grisons, (350)
Wohlwend Gastro GmbH, in Maienfeld, CH-350.4.000.539-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 15, Publ. 4793738).
Statutenänderung:
13.08.2013.
Domizil neu:
c/o Othmar Wohlwend, Aeuli 7, 7304 Maienfeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soliva, Marion, von Tujetsch, in Maienfeld, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlwend, Othmar, von Sennwald, in Maienfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 4793738, Registre du commerce Grisons, (350)
Wohlwend Gastro GmbH, in Maienfeld, CH-350.4.000.539-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.1998, S. 3277). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 20.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Registre du commerce Grisons, (350)
Wohlwend Gastro GmbH, in Maienfeld, Bahnhofstrasse 44, 7304 Maienfeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
8.05.1998.
Zweck:
Führung von gepachteten oder erworbenen Beherbergungs- und Bewirtungsbetrieben;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaft im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Wohlwend, Othmar, von Sennwald, in Maienfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF19'000;
Soliva, Marion, von Tujetsch, in Maienfeld, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF1'000.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.