Adresse
c/o Hefe Schweiz AG
Hauptstrasse 11
9507 Stettfurt
Renseignements sur Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG
- Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG a son siège social à Stettfurt et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- L’organisation a été fondée en 14.09.1985 et a 4 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 07.09.2022.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce TG avec l’IDI CHE-109.490.556.
- Entreprises avec la même adresse: Hefe Schweiz AG, Myceta AG, PHF Holding AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Walter Friedrich Ingold,
Severin Christian Gutjahr-Preisig,
Dr. Markus Letsch
les plus récents personnes habilitée à signer
Walter Friedrich Ingold,
Severin Christian Gutjahr-Preisig,
Dr. Markus Letsch
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.09.1985
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Stettfurt
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.902.030-2
IDE/TVA
CHE-109.490.556
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Firma "Indawisa Holding AG", in Gutenburg, sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod, sowie Unterstützung des Vorsorgenehmers oder seiner Hinterlassenen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit. Der Stiftung kann auch das Personal von mit der Firma wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen angeschlossen werden. Die Stiftung kann zur Finanzierung von Beiträgen und Versicherungsprämien auch Leistungen an andere steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen erbringen, die zugunsten der Destinatäre bestehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Solidis Revisions AG | Olten | 16.10.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005556865, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG, in Stettfurt, CHE-109.490.556, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Peter, von Stettfurt, in Stettfurt, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Walter, von Heimenhausen, in Madiswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutjahr-Preisig, Severin, von Schwellbrunn, in Amriswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004719842, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG, in Stettfurt, CHE-109.490.556, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, S.0, Publ. 2283599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diehl, Heinz R., von Bonfol, in Meisterschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sägesser, Hans, von Bannwil, in Willisau Land, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Peter [keine Mutation, nur Anpassung der Funktion], von Stettfurt, in Stettfurt, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bachmann, Peter, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ingold, Walter, von Heimenhausen, in Madiswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Letsch, Dr. Markus, von Dürnten, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2283599, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG, in Stettfurt, CHE-109.490.556, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle [bisher: Sudan Partner AG (CHE-102.352.278)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.