Renseignements sur Myceta AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Myceta AG
- Myceta AG est une Société anonyme basée à Stettfurt. Myceta AG appartient au secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif.
- Myceta AG a été fondée le 01.01.1920.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 15.06.2022. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce TG avec l’IDI CHE-100.371.365.
- Hefe Schweiz AG, PHF Holding AG, PHF Immobilien AG ont la même adresse comme Myceta AG.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Severin Christian Gutjahr-Preisig,
Andreas Frömelt,
Laura Franziska Walter,
Andreas Gamper,
Roland Wismer
les plus récents personnes habilitée à signer
Severin Christian Gutjahr-Preisig,
Andreas Frömelt,
Peter Kunz,
Thomas Gamper-Ackermann
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1920
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Stettfurt
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.004.619-0
IDE/TVA
CHE-100.371.365
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen irgendwelcher Art, diese Unternehmungen zentral zu leiten und zu finanzieren sowie weitere Dienstleistungen für sie zu erbringen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trewitax Kreuzlingen AG | Kreuzlingen | 13.05.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Myceta AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005496328, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Myceta AG, in Stettfurt, CHE-100.371.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Peter, von Stettfurt, in Stettfurt, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frömelt, Heinz, von Stettfurt, in Rodersdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutjahr, Severin, von Schwellbrunn, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Frömelt, Andreas, von Stettfurt, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gamper, Thomas, von Stettfurt, in Stettfurt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005310685, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Myceta AG, in Stettfurt, CHE-100.371.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3637549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Laura Franziska, von Löhningen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3637549, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Myceta AG, in Stettfurt, CHE-100.371.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2905975).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutjahr, Severin, von Schwellbrunn, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Preisig, Severin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.