Renseignements sur WOBAG Türen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de WOBAG Türen AG
- WOBAG Türen AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres aménagements (y c. aménagement intérieur). Le siège social se trouve à Root.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.10.2015. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise WOBAG Türen AG est inscrite sous l’IDI CHE-113.653.117.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.05.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Root
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.787.707-2
IDE/TVA
CHE-113.653.117
Secteur
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Fenstern, Türen, Mobilien und Waren aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
r. beeler + partner treuhand ag | Zug | 04.06.2007 | 01.03.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WOBAG Türen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2452699, Registre du commerce Lucerne, (100)
WOBAG Türen AG, in Root, CHE-113.653.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2016373).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Armin, von Oberägeri, in Muri AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar].
Numéro de publication: 2016373, Registre du commerce Lucerne, (100)
WOBAG Türen AG, in Root, CHE-113.653.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, Publ. 6497338).
Statutenänderung:
20.02.2015.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
r. beeler + partner treuhand ag (CH-170.3.024.516-7), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Armin, von Oberägeri, in Baar, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Numéro de publication: 6497338, Registre du commerce Lucerne, (100)
WOBAG Türen AG, in Root, CH-100.3.787.707-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 10, Publ. 3957654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Christian, von Worb, in Hünenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hirt, Sybilla, von Worb, in Hünenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfisberg, Philipp, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Nussbaumer, Armin, von Oberägeri, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
r. beeler + partner treuhand ag (CH-170.3.024.516-7), in Zug, Revisionsstelle [bisher: r. beeler + partner treuhand ag].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.