Renseignements sur WNG SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de WNG SA
- WNG SA de Lausanne est active dans le domaine «Fourniture de services informatiques» et est actif.
- WNG SA a été fondée le 19.09.2002.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 09.08.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-109.579.400.
- Antadis (Suisse) SA, Apolo II SA, Apolo SA sont inscrites à la même adresse.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Pierrick Le Viavant,
Laura Fenners,
Luca Maranzano,
Vivianne Ricard Rochat,
Francesco Fuino
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.09.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.031.203-0
IDE/TVA
CHE-109.579.400
Secteur
Fourniture de services informatiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toute opération dans le domaine de l'informatique, du graphisme et de la communication.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 23.06.2015 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ACF Audit Conseil Fiduciaire et Fiscal SA | Morges | 15.01.2010 | 22.06.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- WnG Solutions SA
- WnG Solutions Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WNG SA
Numéro de publication: HR02-1006103819, Registre du commerce Vaud, (550)
WNG SA, à Lausanne, CHE-109.579.400 (FOSC du 25.05.2023, p. 0/1005754120). La signature de Curchod Jérôme est radiée. Signature collective à deux est conférée à Le Viavant Pierrick, de France, à Genève. Signature collective à deux, pas entre eux ni avec de Barrigue de Montvallon Zoé, Fuino Francesco, Garea García Begoña, Ricard Rochat Vivianne et Splivalo Raphaël, est conférée à Fenners Laura, de Kreuzlingen, à Bulle, et Maranzano Luca, de Italie, à Bourg-en-Lavaux.
Numéro de publication: HR02-1005754120, Registre du commerce Vaud, (550)
WNG SA, à Lausanne, CHE-109.579.400 (FOSC du 22.10.2021, p. 0/1005318562). La signature de Hantson Alex est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005318562, Registre du commerce Vaud, (550)
WNG SA, à Lausanne, CHE-109.579.400 (FOSC du 08.10.2021, p. 0/1005308747). Signature collective à deux pas avec de Barrigue de Montvallon Zoé, Splivalo Raphaël, Garea García Begoña, Fuino Francesco ni Hantson Alex est conférée à Ricard Rochat Vivianne, de L'Abbaye, à Lausanne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.