Filiales (4)
Renseignements sur wlw Bauingenieure AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de wlw Bauingenieure AG
- wlw Bauingenieure AG a son siège social à Mels et est actif. Elle opère dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- L’entreprise a été fondée le 18.03.1976.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 09.06.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI wlw Bauingenieure AG.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Bear Engineering AG, WBK Immobilien AG.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Anton Müller,
Jörg Hartmann,
Marc De Coi,
René Walser,
Michael Rupf
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.03.1976
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mels
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.015.733-4
IDE/TVA
CHE-105.811.325
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RevisionsPartner AG | Mels | 21.02.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FIT Treuhand AG | Mels | 20.08.2007 | 20.02.2020 | |
BDO AG | Zürich | <2004 | 19.08.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ingenieurbüro Widrig, Leumann & Willi AG
- Ingenieurbüro Widrig H.W. AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour wlw Bauingenieure AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005765263, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
wlw Bauingenieure AG, in Mels, CHE-105.811.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752895).
Zweigniederlassung neu:
Seewis im Prättigau (CHE-244.712.259) [bisher: Fläsch (CHE-244.712.259)].
Numéro de publication: HR02-1005752895, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
wlw Bauingenieure AG, in Mels, CHE-105.811.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Hugo Karl Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Binz (Maur), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ragettli, René, von Flims, in Fläsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005583641, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
wlw Bauingenieure AG, in Mels, CHE-105.811.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253543).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Hugo Karl Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Binz (Maur), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.