Adresse
Route de la Gruyère 60
1644 Avry-devant-Pont
Renseignements sur Wilson Gonçalves Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wilson Gonçalves Sàrl
- Wilson Gonçalves Sàrl a son siège social à Avry-devant-Pont, est actif et est active dans le domaine «Jardinage et aménagements paysagers».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 09.06.2022.
- Le 27.12.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-414.099.188.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.06.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Pont-en-Ogoz
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.580.966-2
IDE/TVA
CHE-414.099.188
Secteur
Jardinage et aménagements paysagers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de jardinage et de paysagisme; tous travaux de menuiserie et de charpente. La société peut également procéder à toutes transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ces dernières pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE); prendre des participations à d'autres sociétés; d'une manière générale, faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à étranger. La société peut avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wilson Gonçalves Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005920245, Registre du commerce Fribourg, (217)
Wilson Gonçalves Sàrl, à Matran, CHE-414.099.188 (FOSC du 14.06.2022, p. 0/1005494898). Siège transféré à Pont-en-Ogoz.
Nouvelle adresse:
Route de la Gruyère 60, 1644 Avry-devant-Pont. Statuts modifiés le 29.11.2023.
Numéro de publication: HR01-1005494898, Registre du commerce Fribourg, (217)
Wilson Gonçalves Sàrl, à Matran, Route des Mueses 1, 1753 Matran, CHE-414.099.188. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 02.06.2022.
But:
la société a pour but l'exploitation d'une entreprise de jardinage et de paysagisme;
tous travaux de menuiserie et de charpente. La société peut également procéder à toutes transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ces dernières pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE);
prendre des participations à d'autres sociétés;
d'une manière générale, faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à étranger. La société peut avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Capital social:
CHF 20'000.
Apport en nature et reprise de biens:
selon contrat du 02.06.2022 et bilan au 31.12.2021, il a été fait apport des actifs de CHF 68'487.73 et des passifs envers les tiers de CHF 41'314.90 de l'entreprise individuelle non inscrite au registre du commerce "Wilson Gonçalves Jardinage et Paysagisme", à Neyruz, exploitée par le fondateur. En contrepartie de cet apport, il a été remis 20 parts de CHF 1'000 à l'apporteur. Le solde de CHF 7'172.83 correspond à une créance en sa faveur.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne inscrite:
Ferreira da Cosa Gonçalves Wilson, du Portugal, à Neyruz FR, associé, 20 parts de CHF 1'000, gérant, signature individuelle. Selon déclaration du 02.06.2022, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.