Adresse
c/o SchochMaierPartner
Bogenstrasse 9
9000 St. Gallen
Renseignements sur Willi Elbe Industrie AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Willi Elbe Industrie AG
- Willi Elbe Industrie AG à St. Gallen est une Société anonyme du domaine «Fabrication d’autres machines et parties desquelles». Willi Elbe Industrie AG est actif.
- La direction se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 03.07.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-489.726.170.
- Il y a 18 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Bischoff Holding AG, Bischoff Textil AG, BS 9 AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.06.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.071.705-7
IDE/TVA
CHE-489.726.170
Secteur
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung aller Geschäfte im Zusammenhang mit der Produktion und dem Handel von Gelenkwellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bösch & Rinderer Revisions AG | Buchs (SG) | 29.06.2012 | 02.07.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Willi Elbe Industrie AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006074534, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Willi Elbe Industrie AG, in Grabs, CHE-489.726.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739605).
Statutenänderung:
15.03.2024. 23.05.2024.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
c/o SchochMaierPartner, Bogenstrasse 9, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung aller Geschäfte im Zusammenhang mit der Produktion und dem Handel von Gelenkwellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Willi Elbe AG, nämlich den Geschäftsbereich Produktion, gemäss Vertrag vom 21.06.2012 und Inventar per 01.01.2012, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'329'375.00 und die übernommenen Passiven CHF 850'369.00 betragen, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 79'006.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.06.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch & Rinderer Revisions AG (CHE-110.468.003), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005739605, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Willi Elbe Industrie AG, in Grabs, CHE-489.726.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005285003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lange, Gero Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Waiblingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Pöferlein, Markus Klaus Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güntzel, Alexander Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Graben-Neudorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005285003, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Willi Elbe Industrie AG, in Grabs, CHE-489.726.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gusenleitner, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lange, Gero Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Waiblingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Pöferlein, Markus Klaus Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.