Renseignements sur Wiler Trotte
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wiler Trotte
- Wiler Trotte à Wil AG est une Société coopérative du domaine «Production de boissons (avec alcool)». Wiler Trotte est actif.
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 29.11.2022.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-107.446.840.
Direction (6)
les plus récents membres de l'administration
Martin Reinhard,
Jutta Vögeli,
Roland Winkler,
Nikolaus Jäggi,
Oliver Kramer
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Reinhard,
Nikolaus Jäggi,
Oliver Kramer,
Thomas Hollinger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.01.1993
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Mettauertal
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.5.015.065-4
IDE/TVA
CHE-107.446.840
Secteur
Production de boissons (avec alcool)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Wirtschaftliche Unterstützung ihrer Mitglieder durch bestmögliche Verwertung der Traubenernte der Gemeinde Wil, insbesondere durch Übernahme der Traubenernte der Mitglieder, fachgemässe Behandlung und Verkauf der übernommenen Ernte, Durchführung von Kursen, Vorträgen und Exkursionen zur Verbesserung der Qualität, Mitsprache an Neupflanzungen und Lohnkelterungen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wiler Trotte
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005615332, Registre du commerce Argovie, (400)
Wiler Trotte, in Mettauertal, CHE-107.446.840, Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumsteg, Heinrich, von Wil AG, in Wil AG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollinger, Walter, von Mettauertal, in Wil AG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oeschger, Alfred, von Gansingen, in Mettauertal, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Martin, von Rüegsau, in Mettauertal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Nikolaus, von Recherswil, in Ennetbaden, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Jutta, von Mettauertal, in Mettauertal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winkler, Roland, von Mettauertal, in Mettauertal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3251921, Registre du commerce Argovie, (400)
Wiler Trotte, in Mettauertal, CHE-107.446.840, Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, Publ. 5871572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Konrad, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeschger, Alfred, von Gansingen, in Mettauertal, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5871572, Registre du commerce Argovie, (400)
Wiler Trotte, in Mettauertal, CH-400.5.015.065-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2010, S. 3, Publ. 5454602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer, Erich, von Full-Reuenthal, in Wil AG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leber, Marianne, von Wil AG, in Wil AG, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Oliver, von Full-Reuenthal, in Wil AG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Konrad, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollinger, Walter, von Mettauertal, in Wil AG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wil AG, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.