Renseignements sur Wieland Blumen und Gartenbau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wieland Blumen und Gartenbau AG
- Wieland Blumen und Gartenbau AG est actuellement actif et est dans le secteur Jardinage et aménagements paysagers. Le siège social se trouve à Tamins.
- La direction de l’entreprise Wieland Blumen und Gartenbau AG qui a été fondée le 10.02.1967, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 02.06.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton GR sous l’IDI CHE-103.341.679.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.02.1967
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Tamins
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.005.233-4
IDE/TVA
CHE-103.341.679
Secteur
Jardinage et aménagements paysagers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion von und Handel mit Topfpflanzen und Schnittblumen, Planung und Erstellung von Gartenanlagen und deren Unterhalt sowie Betrieb von Gartencentern, Blumenbinderei, Baumschulen und Blumenausstellungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RRT AG Treuhand und Revision | Chur | 11.05.2009 | 06.10.2016 | |
Cathomas Treuhand AG | Ilanz/Glion | <2004 | 10.05.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wieland Blumen und Gartenbau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005759241, Registre du commerce Grisons
Wieland Blumen und Gartenbau AG, in Tamins, CHE-103.341.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4416645).
Domizil neu:
Obere Quaderstrasse 16, 7015 Tamins.
Numéro de publication: 4416645, Registre du commerce Grisons, (350)
Wieland Blumen und Gartenbau AG, in Tamins, CHE-103.341.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Dr. Peter, von Küblis, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Martin, von Safiental, in Tamins, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3096945, Registre du commerce Grisons, (350)
Wieland Blumen und Gartenbau AG, in Tamins, CHE-103.341.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2961499).
Statutenänderung:
03.10.2016.
Zweck neu:
Produktion von und Handel mit Topfpflanzen und Schnittblumen, Planung und Erstellung von Gartenanlagen und deren Unterhalt sowie Betrieb von Gartencentern, Blumenbinderei, Baumschulen und Blumenausstellungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 9.6.1983 und Bilanz per 1.1.1983, von der gelöschten EF 'M. Wieland', Handelsgärtnerei, in Tamins, Aktiven von CHF 2'410'419.95 und Passiven von CHF 2'201'563.97, wofür 200 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben und CHF 108'855.98 gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Martin, von Safiental, in Tamins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Valendas].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.