Renseignements sur WESSLING AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de WESSLING AG
- WESSLING AG a son siège social à Lyss, est actif et est active dans le domaine «Etudes techniques, physiques et chimiques».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 18.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-103.564.357.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Charles Sauter AG, nanoSPACE AG, nanoTRONIC AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.04.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lyss
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.011.482-4
IDE/TVA
CHE-103.564.357
Secteur
Etudes techniques, physiques et chimiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Chemie und deren verwandten Gebieten, die Fabrikation und den Handel von bzw. mit Produkten im Zusammenhang mit der Haupttätigkeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gerag Gewerberevisions AG | Bern | 12.06.2007 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | <2004 | 11.06.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Labor Dr. Meyer AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WESSLING AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006087857, Registre du commerce Berne, (36)
WESSLING AG, in Lyss, CHE-103.564.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, Publ. 1005822732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wessling, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stener, Martin Leonard, schwedischer Staatsangehöriger, in Danderyd (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005822732, Registre du commerce Berne, (36)
WESSLING AG, in Lyss, CHE-103.564.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalt, Heinrich Dr., von Ins, in Merzligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wessling, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuster, Marina Dr., von Engelberg, in Ins, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Kuster, Marina].
Numéro de publication: HR02-1005692144, Registre du commerce Berne, (36)
WESSLING AG, in Lyss, CHE-103.564.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2687731).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Heinrich Dr., von Ins, in Merzligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kuster, Marina, von Engelberg, in Ins, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.