Renseignements sur Weil.Works AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Weil.Works AG
- Weil.Works AG a son siège social à Luzern et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fabrication de vêtements».
- La direction se compose de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 31.03.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Weil.Works AG.
- Outre l’entreprise Weil.Works AG il sont inscrits 41 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: A & K Beteiligungs AG, Arvium AG, AWB Group AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.02.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.803.322-4
IDE/TVA
CHE-274.996.096
Secteur
Fabrication de vêtements
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung und Vertrieb von Textilien, Bekleidung und Schutzausrüstungen aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Belastung oder Verkauf von Grundeigentum.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Weil.Works Ltd
- Weil.Works SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Weil.Works AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005138318, Registre du commerce Lucerne, (100)
Weil.Works AG, in Luzern, CHE-274.996.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918627).
Statutenänderung:
22.03.2021.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Sayn-Wittgenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004918627, Registre du commerce Lucerne, (100)
Weil.Works AG, in Luzern, CHE-274.996.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769623).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3769623, Registre du commerce Lucerne, (100)
Weil.Works AG, in Luzern, CHE-274.996.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2017, Publ. 3343031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Alexander Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fetscherin, Florian Niklaus Bernhard, von Bern, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Sayn-Wittgenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.