Renseignements sur Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach
- Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach a son siège social à Ursenbach, est actif et est active dans le domaine «Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées».
- L’organisation a été fondée le 07.11.1932.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 27.10.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-103.394.753.
Direction (9)
les plus récents membres de l'administration
Daniel Rüfenacht,
Daniel Arthur Graber,
Roman Scheidegger,
Peter Richard,
Philipp Leuenberger
les plus récents personnes habilitée à signer
Daniel Rüfenacht,
Peter Richard,
Philipp Leuenberger,
Friedrich Strahm
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.11.1932
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Ursenbach
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.5.007.953-6
IDE/TVA
CHE-103.394.753
Secteur
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft versorgt die Bevölkerung, die Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe im Rahmen der zur Verfügung stehenden Menge mit Trink- und Brauchwasser. Sie übernimmt anstelle der Einwohnergemeinde die öffentliche Wasserversorgung samt Hydrantenlöschschutz für die Gemeinde Ursenbach gemäss Reglement vom 15.11.2002.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Interrevi AG | Huttwil | 30.09.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005008717, Registre du commerce Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach, in Ursenbach, CHE-103.394.753, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Peter, von Trub, in Ursenbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strahm, Friedrich, von Signau, in Langenthal, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Leuenberger, Philipp, von Ursenbach, in Sumiswald, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Ursenbach];
Rüfenacht, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Ursenbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Richard, Peter, von Ursenbach, in Madiswil, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Ursenbach];
Graber, Daniel, von Rütschelen, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Güdel, Andreas, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leuenberger, Peter, von Ursenbach, in Langenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müllener, Franz Peter, von Unterlangenegg, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Scheidegger, Roman, von Huttwil, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3578647, Registre du commerce Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach, in Ursenbach, CHE-103.394.753, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2385945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kämpfer, Johann, von Walterswil (BE), in Ursenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger-Sollberger, Margrith, von Leimiswil, in Ursenbach, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Philipp, von Ursenbach, in Ursenbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Richard, Peter, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 2385945, Registre du commerce Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach, in Ursenbach, CHE-103.394.753, Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 5, Publ. 4670740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Andreas, von Brügg, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strahm, Friedrich, von Signau, in Langenthal, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüfenacht, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Philipp, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Interrevi AG (CHE-101.493.350), in Huttwil, Revisionsstelle [bisher: Interrevi AG (CH-249.3.001.145-3)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.