Renseignements sur Wandwerk AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wandwerk AG
- Wandwerk AG est active dans le secteur «Autres travaux de construction» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Gwatt (Thun).
- La direction de l’entreprise Wandwerk AG est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 12.06.1989.
- Le 30.08.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Wandwerk AG.
- beodent ag, Joblife Services AG, Joblife-Coaching GmbH ont la même adresse comme Wandwerk AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Francisco Berdullas Sanchez,
Markus Scheidegger,
Thomas Krebs,
Christine Walker
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.06.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thun
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.009.780-1
IDE/TVA
CHE-102.687.655
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maler- und Gipserarbeiten im Innen- und Aussenbereich, insbesondere die Realisierung exklusiver Oberflächen, sowie die Beratung in den Bereichen Gestaltung, Raumdesign und Dekoration. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Finanzgeschäfte durchführen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dialog Treuhand AG | Bern | 14.08.2014 |
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
wirtschaftsprüfung.gf ag | Ostermundigen | 17.02.2012 | 13.08.2014 | |
HST Treuhand AG | Thierachern | 05.02.2009 | 16.02.2012 | |
GenussCard GmbH in Liquidation | Uetendorf | 19.10.2006 | 04.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Casano Thun AG
- Peter Spring AG Malerei Gipserei Region Bern
- Melliger + Spring AG
- Belto AG
- Belto Gerüstbau AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wandwerk AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006118035, Registre du commerce Berne, (36)
Wandwerk AG, in Thun, CHE-102.687.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046182).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berdullas Sánchez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005046182, Registre du commerce Berne, (36)
Casano Thun AG, in Thun, CHE-102.687.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374557).
Statutenänderung:
03.12.2020.
Firma neu:
Wandwerk AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maler- und Gipserarbeiten im Innen- und Aussenbereich, insbesondere die Realisierung exklusiver Oberflächen, sowie die Beratung in den Bereichen Gestaltung, Raumdesign und Dekoration. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Finanzgeschäfte durchführen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffer, Martin, von Mirchel, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Markus, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krebs, Thomas, von Kirchdorf (BE), in Pohlern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Noflen, in Kiesen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berdullas Sánchez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6762694, Registre du commerce Berne, (36)
Peter Spring AG Malerei Gipserei Region Bern, in Köniz, CH-035.3.009.780-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6556224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spring, Martin, von Steffisburg, in Thun, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Spring-Pfammatter, Liliane, von Zeneggen und Steffisburg, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Markus, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krebs, Thomas, von Noflen, in Uetendorf, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Bernhard, Andreas, von Seeberg, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.