Renseignements sur Walzer Publicité Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Walzer Publicité Sàrl
- Walzer Publicité Sàrl a son siège social à Sion et est actif. Elle opère dans le domaine «Services de publicité».
- La direction de l’entreprise Walzer Publicité Sàrl qui a été fondée le 31.07.2001, se compose de une personne.
- Le 11.06.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VS est le suivant: CHE-109.289.971.
- Garage des Nations Sàrl, SEDRIK NEMETH, PHOTOGRAPHIE ont la même adresse comme Walzer Publicité Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.07.2001
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Sion
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.4.006.159-2
IDE/TVA
CHE-109.289.971
Secteur
Services de publicité
But Personnalisez le but social en quelques clics.
tous travaux de décoration, publicité, signalisation; toutes opérations commmerciales, mobilières ou immobilières convergentes
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Philippe Walzer Réalisations Publicitaires Sàrl
- Walzer Philippe Réalisations Publicitaires Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walzer Publicité Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004908796, Registre du commerce Valais, (626)
Walzer Publicité Sàrl, à Sion, CHE-109.289.971, société à responsabilité limitée (No. FOSC 111 du 12.06.2018, Publ. 4284597).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Walzer-Evéquoz, Pascale, de Conthey et Chippis, à Erde (Conthey), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 29 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Walzer, Philippe, de Chippis, à Conthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 30 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4284597, Registre du commerce Valais, (626)
Walzer Publicité Sàrl, à Sion, CHE-109.289.971, société à responsabilité limitée (No. FOSC 172 du 07.09.2009, Publ. 5234006).
Nouvelle adresse:
Rue de Condémines 40, 1950 Sion.
Inscription ou modification de personne(s):
Walzer, Philippe, de Chippis, à Conthey, associé, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associé, sans droit de signature].
Numéro de publication: 5234006, Registre du commerce Valais
Philippe Walzer Réalisations Publicitaires Sàrl, précédem. à Conthey, CH-626.4.006.159-2, société à responsabilité limitée (FOSC no 154 du 13.08.2001, p. 6198).
Modification des statuts:
27.08.2009.
Nouvelle raison sociale:
Walzer Publicité Sàrl.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Route des Iles 22, 1950 Sion.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personne:
Walzer-Evéquoz, Pascale, de Conthey et Chippis, à Erde (Conthey), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 29 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 29'000.--]. Selon déclaration du gérant du 27.08.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.