Renseignements sur Waeber Holzbau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Waeber Holzbau AG
- Waeber Holzbau AG est actuellement actif et est dans le secteur Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois. Le siège social se trouve à Gurmels.
- L’entreprise a été fondée le 20.09.2007.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 08.07.2019. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton FR sous l’IDI CHE-113.824.695.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.09.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Gurmels
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.538.664-5
IDE/TVA
CHE-113.824.695
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Holzbauunternehmung, insbesondere Zimmerei, Innenausbau, Treppenbau, Elementbau und Abbundzentrum. Ausführung von General- und Totalunternehmungsaufträgen. Tätigkeit als Gutachter und Berater im Bausektor.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Blaser Treuhand AG | Bern | 14.08.2009 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dovagest Consulting AG | Avry | 26.09.2007 | 13.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Waeber Constructions en bois SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Waeber Holzbau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004670113, Registre du commerce Fribourg, (217)
Waeber Holzbau AG, in Gurmels, CHE-113.824.695 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828).
Vollständige Adresse:
Mühleweg 24, 3212 Gurmels.
Eingetragene Person geändert:
Waeber Patrick, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift, korrekterweise Waeber Patrick Albert, von Schmitten FR.
Neu eingetragene Person:
Waeber Murielle, von Schmitten FR, in Gurmels, Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5198118, Registre du commerce Fribourg, (217)
Waeber Holzbau AG, in Gurmels, CH-217-3538664-5, Betrieb einer Holzbauunternehmung, usw. (SHAB vom 26.09.2007, p. 8). Dovagest Consulting AG ist nicht mehr Revisionsstelle.
Neue Revisionsstelle:
Blaser Treuhand AG (CH-035-3032789-1), in Bern.
Numéro de publication: 4127074, Registre du commerce Fribourg, (217)
Waeber Holzbau AG [Waeber Constructions en bois SA], in Gurmels, Mühleweg 24, CH-217-3538664-5. Neue Aktiengesellschaft. Statuten vom 19.09.2007.
Zweck:
Betrieb einer Holzbauunternehmung, insbesondere Zimmerei, Innenausbau, Treppenbau, Elementbau und Abbundzentrum. Ausführung von General- und Totalunternehmungsaufträgen. Tätigkeit als Gutachter und Berater im Bausektor.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--, voll liberiert, eingeteilt in 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilung an die Aktionäre:
eingeschriebene Briefe oder gegen Empfangsbestätigung.
Verwaltungsrat:
Waeber Patrick, von Schmitten (FR) und Fribourg, in Gurmels, ist einziges Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift.
Revisionsstelle:
Dovagest Consulting AG, in Avry.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.