Filiales (1)
Renseignements sur WABAG Kies AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de WABAG Kies AG
- WABAG Kies AG est une Société anonyme basée à Beckenried. WABAG Kies AG appartient au secteur «Extraction de pierre et sol» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 07.09.1967 et a 14 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 09.07.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise WABAG Kies AG est le suivant : CHE-105.894.512.
Direction (14)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Giuseppe Luigi De Franco,
Hannes Eisner,
Christoph Jürg Bärtschi,
Mathias Lukas Zürcher,
Claudia Isabella Erni Eiholzer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.09.1967
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Beckenried
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-150.3.000.146-8
IDE/TVA
CHE-105.894.512
Secteur
Extraction de pierre et sol
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Abbau und Vertrieb von Kiessand- und Steinbruchmaterialien. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 13.07.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 | 12.07.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Wabag Kies AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WABAG Kies AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006079393, Registre du commerce Nidwald, (150)
WABAG Kies AG, in Beckenried, CHE-105.894.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2024, Publ. 1005998017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Josef, von Unterägeri, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Franco, Giuseppe Luigi, von Flawil, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisner, Hannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Ohlsdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtschi, Christoph, von Sumiswald, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Mathias Lukas, von Trachselwald, in Lengnau (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005998017, Registre du commerce Nidwald, (150)
WABAG Kies AG, in Beckenried, CHE-105.894.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2023, Publ. 1005897568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marthaler, Anita, von Zürich, in Ehrendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisner, Hannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Ohlsdorf (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni Eiholzer, Claudia Isabella, von Pfaffnau, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Födinger, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Gmunden (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005897568, Registre du commerce Nidwald, (150)
WABAG Kies AG, in Beckenried, CHE-105.894.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005778986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganzoni, Lukas, von Celerina/Schlarigna, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.