Adresse
c/o Cromex SA
Via Bartolomeo Varenna 22A
6600 Locarno
Renseignements sur Visnago SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Visnago SA
- Visnago SA de Locarno est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction de l’entreprise Visnago SA qui a été fondée le 01.06.1972, se compose de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 03.07.2024.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Visnago SA.
- À la même adresse il existe 10 autres entreprises actives. Cela comprend: Borghetto SA, Cabim SA, Cromex SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.06.1972
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Locarno
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-524.3.004.803-0
IDE/TVA
CHE-102.454.306
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine)
L'amministrazione, la detenzione, la gestione e la compravendita di immobili, l'intermediazione immobiliare, la consulenza generale nel settore immobiliare sia in Svizzera che all'estero. La società può svolgere ogni altra attività connessa con lo scopo sociale e può assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese e società aventi scopo analogo in Svizzera e all'estero.
Organe de révision
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
REBEFID Sagl | Bellinzona | 30.12.2014 | 21.02.2016 | |
Gardenia Group SA | Lugano | 15.02.2006 | 29.12.2014 | |
Revivalli SA in liquidazione | Bellinzona | 18.03.2005 | 14.02.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Visnago SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006074744, Registre du commerce Tessin, (501)
Visnago SA, in Lugano, CHE-102.454.306, società anonima (Nr. FUSC 138 del 19.07.2023, Pubbl. 1005799370).
Statuti modificati:
19.06.2024.
Nuova sede:
Locarno.
Nuovo recapito:
c/o Cromex SA, Via Bartolomeo Varenna 22A, 6600 Locarno.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera o email.
Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. [radiati: Statuto adeguato al nuovo diritto azionario.]
Numéro de publication: HR02-1005799370, Registre du commerce Tessin, (501)
Visnago SA, in Lugano, CHE-102.454.306, società anonima (Nr. FUSC 36 del 22.02.2016, p.0, Pubbl. 2681251).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Dandrea, Yvano, da Serravalle, in Bellinzona, amministratore unico, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Del Miglio, Caterina, cittadina italiana, in Locarno, amministratrice unica, con firma individuale.
Numéro de publication: 2681251, Registre du commerce Tessin, (501)
Visnago SA, in Lugano, CHE-102.454.306, società anonima (FUSC no. 3 del 07.01.2015, Pubbl. 1914349).
Statuti modificati:
16.02.2016.
Nuovo recapito:
c/o MULTI TRUST ADVISOR SA, Succursale di Lugano , Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano.
Nuovo scopo:
L'amministrazione, la detenzione, la gestione e la compravendita di immobili, l'intermediazione immobiliare, la consulenza generale nel settore immobiliare sia in Svizzera che all'estero. La società può svolgere ogni altra attività connessa con lo scopo sociale e può assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese e società aventi scopo analogo in Svizzera e all'estero.
Nuove azioni:
50 azioni nominative da CHF 1'000.00. [finora: 50 azioni al portatore da CHF 1'000.00]. Con dichiarazione del 16.02.2016 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Grandini, Giorgio, da Gentilino, in Viganello, amministratore unico, con firma individuale;
REBEFID Sagl, succursale di Paradiso (CHE-431.982.626), in Paradiso, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Dandrea, Yvano, da Serravalle, in Bellinzona, amministratore unico, con firma individuale.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.