Adresse
c/o JAMALCO SA
Avenue Villamont 23
1005 Lausanne
Renseignements sur Virgimmob S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Virgimmob S.A.
- Virgimmob S.A. à Lausanne est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Virgimmob S.A. est actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 22.12.2022.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-103.328.118.
- Exactement à cette adresse il existe 22 autres entreprises actives. Cela comprend: Adrien & Monti architectes Sàrl, Artémis Gestion SA, Fondation Pierre et André Grumbach.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Georges Lambert,
Isabelle Méraldi,
Valentin Méraldi,
Michel Kahn
les plus récents personnes habilitée à signer
Georges Lambert,
Isabelle Méraldi,
Valentin Méraldi,
Michel Kahn
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.11.1969
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.067.253-7
IDE/TVA
CHE-103.328.118
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition, construction, transformation, location, vente et échange d'immeubles.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Jean-Marc Vouillamoz | Lutry | <2004 | 20.01.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Virgimmob SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Virgimmob S.A.
Numéro de publication: HR02-1005636408, Registre du commerce Vaud, (550)
Virgimmob S.A., à Lausanne, CHE-103.328.118 (FOSC du 10.03.2020, p. 0/1004849268). Meraldi Jacques n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Kahn Michel signe désormais collective à deux, avec Meraldi Valentin ou Meraldi Isabelle. Lambert Georges, de France, à Chêne-Bougeries, avec signature collective à deux, avec Meraldi Valentin ou Meraldi Isabelle, Meraldi Isabelle, de Onsernone, à Blonay - Saint-Légier, avec signature collective à deux, avec Kahn Michel ou Lambert Georges, et Meraldi Valentin, de Onsernone, à Montreux, avec signature collective à deux, avec Kahn Michel ou Lambert Georges, sont membres du conseil d'administration.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.