Renseignements sur Vieux-Bourg SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Vieux-Bourg SA
- Vieux-Bourg SA avec son siège à Les Paccots est une Société anonyme du domaine «Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées». Vieux-Bourg SA est actif.
- L’entreprise a été fondée en 26.06.1989 et a une personne à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.12.2014.
- Vieux-Bourg SA est inscrite dans le canton FR sous l’IDI CHE-102.088.762.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.06.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bossonnens
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-232.0.730.206-8
IDE/TVA
CHE-102.088.762
Secteur
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Développement-concept et exploitation d'une résidence surveillée pour séniors ainsi que toutes opérations immobilières (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Coquatre Services SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Vieux-Bourg SA
Numéro de publication: 1878493, Registre du commerce Fribourg, (217)
Coquatre Services S.A., à Bossonnens, CHE-102.088.762 (FOSC du 30.06.2014, p. 0/1582247).
Nouvelle raison sociale:
Vieux-Bourg SA.
Nouvelle autre adresse:
Route de la Cierne 70, 1619 Les Paccots.
Nouveau but:
développement-concept et exploitation d'une résidence surveillée pour séniors ainsi que toutes opérations immobilières (cf. statuts pour but complet).
Augmentation ordinaire:
Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 140'000 par l'émission de 40 actions de CHF 1'000, nominatives et liées selon les statuts, entièrement libérées par apport en espèces.
Capital-actions actuel:
CHF 140'000, entièrement libéré, divisé en 140 actions de CHF 1'000, nominatives et liées selon les statuts. Statuts modifiés le 04.12.2014. Kemba Clarisse n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Büchler Yves Philippe, de Hergiswil bei Willisau, à Châtel-Saint-Denis, est nommé administrateur avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1582247, Registre du commerce Fribourg, (217)
Coquatre Services S.A., à Bossonnens, CHE-102.088.762 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouvelle adresse:
En-Chemin 22, c/o Clarisse Kemba, 1615 Bossonnens. Cottet Laurent n'est plus administrateur, sa signature est radiée. Kemba Clarisse, de et à Bossonnens, est nommée administratrice, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 6081926, Registre du commerce Fribourg, (217)
Coquatre Services S.A., à Bossonnens, CH-232-0730206-8, exploitation d'un bureau de services, etc. (FOSC du 05.10.2001, p. 7756).
Adresse:
Route des Biolley 21, c/o Laurent Cottet, 1615 Bossonnens. Statuts modifiés le 25.02.2001.
Communication aux actionnaires:
lettres recommandées, remise de lettres en mains propres ou courrier électronique. Sandra Berthet n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 25.02.2011, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.