Renseignements sur Vicarini SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Vicarini SA
- Vicarini SA est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Chippis.
- L’entreprise a été fondée le 10.12.1990.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 25.02.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-107.008.173.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.12.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chippis
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.002.519-4
IDE/TVA
CHE-107.008.173
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La détention, la gestion, l'exploitation, la construction, la vente de tous biens immobiliers (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Fribourg S.A. | Fribourg | 25.02.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 26.04.2012 | 24.02.2021 | |
Bureau Fiduciaire Berthod, Gaspoz & Salamin SA | Sierre | <2004 | 25.04.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Vicarini SA
Numéro de publication: HR02-1005110327, Registre du commerce Valais, (626)
Vicarini SA, à Chippis, CHE-107.008.173, société anonyme (No. FOSC 239 du 08.12.2020, Publ. 1005042479).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Fidag SA (CH-621.3.000.423-4), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Multifiduciaire Fribourg S.A. (CHE-107.760.182), à Fribourg, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005042479, Registre du commerce Valais, (626)
Vicarini SA, à Chalais, CHE-107.008.173, société anonyme (No. FOSC 30 du 13.02.2019, Publ. 1004565916).
Modification des statuts:
27.11.2020.
Nouveau siège:
Chippis.
Nouvelle adresse:
Route de Chalais 22, 3965 Chippis.
Numéro de publication: HR02-1004565916, Registre du commerce Valais, (626)
Vicarini SA, à Chalais, CHE-107.008.173, société anonyme (No. FOSC 94 du 16.05.2014, p.0, Publ. 1506465).
Modification des statuts:
07.02.2019.
Nouveau but:
La détention, la gestion, l'exploitation, la construction, la vente de tous biens immobiliers (cf. statuts pour but complet).
Inscription ou modification de personne(s):
Vicarini, François, de Isérables, à Unterägeri, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Veyras, administrateur unique, avec signature individuelle];
Vicarini, Gaëtan, de Isérables, à Sion, administrateur, avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.