Renseignements sur Verwaltungen-Hohl AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Verwaltungen-Hohl AG
- Verwaltungen-Hohl AG avec son siège à Uzwil est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Verwaltungen-Hohl AG est actif.
- Verwaltungen-Hohl AG a été fondée le 10.11.1993.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 02.12.2009.
- L'IDI d'entreprise est CHE-103.714.421.
- Entreprises avec la même adresse comme Verwaltungen-Hohl AG: ARAS-Tiernahrung Schweiz Vertriebsgesellschaft mbh, Control-Hohl AG, Formwerk Shopkonzepte GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.11.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uzwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.036.343-6
IDE/TVA
CHE-103.714.421
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verwaltung eigener und fremder Liegenschaften, Vermittlung von Liegenschaften, Begründung von Stockwerkeigentum, Liegenschaftsschätzungen sowie ähnliche Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hans U. Schoch AG in Liquidation | Wittenbach | <2004 | 30.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Verwaltungen-Hohl AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5370502, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verwaltungen-Hohl AG, in Uzwil, CH-320.3.036.343-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 21, Publ. 4810008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohl, Rudolf, von Wolfhalden, in Uzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hohl, Hans Rudolf, von Wolfhalden, in Uzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Roger, von Forst-Längenbühl, in Uzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hadorn-Bühler, Lydia, von Forst-Längenbühl, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4810008, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verwaltungen-Hohl AG, in Uzwil, CH-320.3.036.343-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 09.10.2003, S. 8, Publ. 1207298).
Statutenänderung:
9.12.2008.
Zweck neu:
Verwaltung eigener und fremder Liegenschaften, Vermittlung von Liegenschaften, Begründung von Stockwerkeigentum, Liegenschaftsschätzungen sowie ähnliche Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Treuhand Hohl AG, in Uzwil, nämlich den Geschäftsbereich 'Liegenschaftenverwaltung' gemäss Uebernahmebilanz per 01.11.1993, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'650'000.-- und die übernommenen Passiven CHF 1'137'000.-- betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 413'000.-- als gesetzliche bzw. freie Reserven gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hans U. Schoch AG, in Wittenbach, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1207298, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verwaltungen-Hohl AG, in Uzwil, Verwaltung eigener und fremder Liegenschaften usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2001, S. 9695).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohl-Haag, Silvia, von Wolfhalden, in Uzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hohl, Hans Rudolf, von Wolfhalden, in Uzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.