Renseignements sur VENTURI LAB SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de VENTURI LAB SA
- VENTURI LAB SA de Corminboeuf est active dans le domaine «Fabrication d’aéronefs et de véhicules spatiaux» et est actif.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 01.02.2021.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 15.03.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-332.371.761.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Atelier Architecture Concept Sàrl, Dr David Salomon, gynécologie et obstétrique Sàrl, e-formatic, Petrulli Antonio.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
Gildo Pierre Michel Laurent Claude Pallanca Pastor,
Antonio Delfino
les plus récents personnes habilitée à signer
Gildo Pierre Michel Laurent Claude Pallanca Pastor,
Antonio Delfino
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.02.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Corminboeuf
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.576.020-3
IDE/TVA
CHE-332.371.761
Secteur
Fabrication d’aéronefs et de véhicules spatiaux
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'activité de bureau d'études spécialisées dans les engins roulants pour la terre, la lune et mars ainsi que les engins volants utilisant tout type de propulsion, l'ingénierie orientée vers la réduction des pollutions terrestre, maritime et atmosphérique. La société peut créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises en Suisse ou à l'étranger. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour VENTURI LAB SA
Numéro de publication: HR02-1005986708, Registre du commerce Fribourg, (217)
VENTURI LAB SA, à Corminboeuf, CHE-332.371.761 (FOSC du 04.02.2021, p. 0/1005091787).
Personne radiée:
Genoud Thierry Paul Michel, administrateur, sans signature.
Numéro de publication: HR01-1005091787, Registre du commerce Fribourg, (217)
VENTURI LAB SA, à Corminboeuf, Route du Pâqui 1, 1720 Corminboeuf, CHE-332.371.761. Nouvelle société anonyme. Statuts du 26.01.2021.
But:
la société a pour but l'activité de bureau d'études spécialisées dans les engins roulants pour la terre, la lune et mars ainsi que les engins volants utilisant tout type de propulsion, l'ingénierie orientée vers la réduction des pollutions terrestre, maritime et atmosphérique. La société peut créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises en Suisse ou à l'étranger. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
communication écrite ou approbation écrite au sens d'une lettre, un téléfax ou un courriel.
Personnes inscrites:
Pallanca, nom d'usage Pallanca Pastor Gildo Pierre Michel Laurent Claude, de et à Monaco (MC), administrateur, président, signature individuelle;
Delfino Antonio, de Biel/Bienne, à Grolley, administrateur, signature individuelle;
Genoud Thierry Paul Michel, de France, à Nice (FR), administrateur, sans signature. Selon déclaration du 26.01.2021, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.