Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Holzwerk Rieder AG
Moos
3772 St. Stephan
Renseignements sur Valcabox AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.12.2010
Radiation du registre du commerce
24.06.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Stephan
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.049.452-3
IDE/TVA
CHE-348.958.883
Secteur
Fabrication des articles en cuir ou pelage
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Koffern aller Art und Flight-cases, die Schaumstoffbearbeitungen und Polsterungen, die Planung und Entwicklung von Spezialanfertigungen aller Art, den Handel und Vertrieb von Beschlägen, Fitting und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
30.04.2002 | radiée | 02515/2001 | |
30.04.2002 | radiée | 02514/2001 |
Dernières notifications FOSC pour Valcabox AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2910957, Registre du commerce Berne, (36)
Valcabox AG, in St. Stephan, CHE-348.958.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 945205). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die HWR AG, in St. Stephan (CHE-101.982.637), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 945205, Registre du commerce Berne, (36)
Valcabox AG, in St. Stephan, CH-036.3.049.452-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2010, S. 5, Publ. 5957426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Peter, von Saanen, in Spiez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beetschen, Gottfried, von Lenk, in St. Stephan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blum, Andreas, von Saanen, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5957426, Registre du commerce Berne, (36)
Valcabox AG, in St. Stephan, CH-036.3.049.452-3, c/o Holzwerk Rieder AG, Moos, 3772 St. Stephan, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Koffern aller Art und Flight-cases, die Schaumstoffbearbeitungen und Polsterungen, die Planung und Entwicklung von Spezialanfertigungen aller Art, den Handel und Vertrieb von Beschlägen, Fitting und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Blum, Peter, von Saanen, in Spiez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beetschen, Gottfried, von Lenk, in St. Stephan, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Kurt Dr., von Trub, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.