Renseignements sur VALAMA SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de VALAMA SA
- VALAMA SA a son siège social à Bulle et est actif. Elle opère dans le domaine «Services fiduciaires».
- La direction se compose de une personne.
- Le 02.06.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-108.712.116.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.09.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.430.698-8
IDE/TVA
CHE-108.712.116
Secteur
Services fiduciaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fourniture de toutes prestations de services dans les domaines de la fiduciaire, du traitement des données électroniques, des finances, du marketing, de la gestion de biens et conseils, des conseils en assurances pour les clients en Suisse et à l'étranger ainsi que le commerce et la représentation de biens de toutes sortes, l'importation et l'exportation en Suisse et à l'étranger, le commerce d'immeubles et la prise de participations dans toutes sortes d'entreprises.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Jean-Daniel Gumy | Villars-sur-Glâne | 03.06.2004 | 22.11.2009 | |
BFB Fidam révision SA, succursale de Fribourg | Fribourg | <2004 | 25.04.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Porcherie du Schlatt La Roche SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour VALAMA SA
Numéro de publication: HR02-1005202896, Registre du commerce Fribourg, (217)
VALAMA SA, à Bulle, CHE-108.712.116 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions nouveau:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives (jusqu'ici: 100 actions de CHF 1'000, au porteur).
Numéro de publication: 5354300, Registre du commerce Fribourg, (217)
Porcherie du Schlatt La Roche S.A., à La Roche, CH-217-0430698-8, exploitation d'une porcherie. (FOSC du 03.06.2004, p. 6). Siège transféré à Bulle, Chemin de Bouleyres 91, 1630 Bulle.
Nouvelle raison sociale:
VALAMA SA.
Nouveau but:
fourniture de toutes prestations de services dans les domaines de la fiduciaire, du traitement des données électroniques, des finances, du marketing, de la gestion de biens et conseils, des conseils en assurances pour les clients en Suisse et à l'étranger ainsi que le commerce et la représentation de biens de toutes sortes, l'importation et l'exportation en Suisse et à l'étranger, le commerce d'immeubles et la prise de participations dans toutes sortes d'entreprises. Transformation des 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives, en 100 actions de CHF 1'000.--, au porteur.
Capital-actions actuel:
CHF 100'000.--, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000.--, au porteur. Statuts modifiés le 30.06.2009. Gavillet Gérard n'est plus administrateur unique, sa signature est radiée. Gavillet Valentin, d'Ursy, à Bulle, est nommé administrateur unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 30.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Jean-Daniel Gumy n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 2290182, Registre du commerce Fribourg, (217)
Porcherie du Schlatt La Roche S.A., à La Roche, exploitation d'une porcherie. (FOSC du 26.04.2004, p. 5).
Nouveau réviseur:
Jean-Daniel Gumy, à Villars-sur-Glâne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.