Filiales (2)
Renseignements sur Usseracher GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Usseracher GmbH
- Usseracher GmbH de Wimmis est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction de l’entreprise Usseracher GmbH est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 13.09.2002.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 06.12.2017.
- L'IDI d'entreprise est CHE-109.694.337.
- Entreprises avec la même adresse: Lehnherr-Eschler AG, Stampfmatte Holding AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.09.2002
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Wimmis
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.4.030.944-5
IDE/TVA
CHE-109.694.337
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, das Halten und Verwalten von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | <2004 | 22.04.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- cevahub GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Usseracher GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3913229, Registre du commerce Berne, (36)
cevahub GmbH, in Muri bei Bern, CHE-109.694.337, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2015, Publ. 2571879).
Statutenänderung:
23.11.2017.
Firma neu:
Usseracher GmbH.
Sitz neu:
Wimmis.
Domizil neu:
Pintelgasse 20, 3752 Wimmis.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, das Halten und Verwalten von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pavlic, Mirjana, von Bern, in Noflen BE (Noflen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fuhrer, Rolf, von Langnau im Emmental, in Noflen BE (Noflen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehnherr, Alfred, von Wimmis, in Wimmis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Müller-Lehnherr, Eliane, von Hasle bei Burgdorf und Wimmis, in Wimmis, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lehnherr-Eschler, Verena, von Wimmis, in Wimmis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2571879, Registre du commerce Berne, (36)
cevahub GmbH, in Oberdiessbach, CHE-109.694.337, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, Publ. 4781118).
Statutenänderung:
21.12.2015.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
c/o Assento KMU Treuhand AG, Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: mit Brief oder per E-Mail.
Numéro de publication: 4781118, Registre du commerce Berne, (36)
cevahub GmbH, in Oberdiessbach, CH-035.4.030.944-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2005, S. 3, Publ. 2887376).
Statutenänderung:
02.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und das Management von Detailhandels- und anderen Dienstleistungsbetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, besitzen oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 2.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Rolf, von Langnau im Emmental, in Noflen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Pavlic, Mirjana, von Bern, in Noflen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.