Renseignements sur Unterwies Garage GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Unterwies Garage GmbH
- Unterwies Garage GmbH a son siège social à Rüti ZH, est actif et est active dans le domaine «Commerce et réparation des automobiles et motos».
- Unterwies Garage GmbH a été fondée le 14.04.2014.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 24.10.2014.
- L'IDE déclaré est CHE-230.677.651.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.04.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Rüti (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.052.552-8
IDE/TVA
CHE-230.677.651
Secteur
Commerce et réparation des automobiles et motos
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Reparaturen aller Art von Zwei- und Mehrradfahrzeugen aller Art, Kauf- und Verkauf von Neu- und Occasionsfahrzeugen aller Art sowie den Handel von Waren und Dienstleistungen im Zwei- und Vierrad-Sektor sowie sämtlichen Zubehörteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Unterwies Garage GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1785787, Registre du commerce Zurich, (20)
Unterwies Garage GmbH, in Rüti ZH, CHE-230.677.651, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Michel, von Obergösgen, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterer, Stefan, von Appenzell, in Benken SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1459213, Registre du commerce Zurich, (20)
Unterwies Garage GmbH, in Rüti ZH, CHE-230.677.651, Unterwiesstrasse 5, 8630 Rüti ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Reparaturen aller Art von Zwei- und Mehrradfahrzeugen aller Art, Kauf- und Verkauf von Neu- und Occasionsfahrzeugen aller Art sowie den Handel von Waren und Dienstleistungen im Zwei- und Vierrad-Sektor sowie sämtlichen Zubehörteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Meier, Michel, von Obergösgen, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Peterer, Stefan, von Appenzell, in Benken SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.