Renseignements sur UNTA Gastro GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de UNTA Gastro GmbH
- UNTA Gastro GmbH à Kriens est une Société à responsabilité limitée du domaine «Exploiter des etablissement de restauration». UNTA Gastro GmbH est actif.
- La direction de l’entreprise UNTA Gastro GmbH qui a été fondée le 11.02.2016, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 16.01.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-365.999.914.
- Atas Gastro GmbH, Kongha Röthlin Gastro sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.02.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Kriens
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.801.432-6
IDE/TVA
CHE-365.999.914
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führen von Restaurants und Bars, Imbiss-Ecken und Take Away sowie Lieferservice und Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Lebensmittel- und Gastgewerbebereich; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Wertschriften; Aufnahme und Gewährung von Darlehen; Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen und Herstellungsverfahren; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien; Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour UNTA Gastro GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004806399, Registre du commerce Lucerne, (100)
UNTA Gastro GmbH, in Kriens, CHE-365.999.914, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833679).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanriverdi, Bülent, türkischer Staatsangehöriger, in Adiyaman (TR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unutmaz, Hüseyin, von Ebikon, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2833679, Registre du commerce Lucerne, (100)
UNTA Gastro GmbH, in Kriens, CHE-365.999.914, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2668857).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unutmaz, Hüseyin, von Ebikon, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ebikon, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Tanriverdi, Bülent, türkischer Staatsangehöriger, in Adiyaman (TR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2668857, Registre du commerce Lucerne, (100)
UNTA Gastro GmbH, in Kriens, CHE-365.999.914, Fenkernstrasse 2, 6010 Kriens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.02.2016.
Zweck:
Führen von Restaurants und Bars, Imbiss-Ecken und Take Away sowie Lieferservice und Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Lebensmittel- und Gastgewerbebereich;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Wertschriften;
Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen und Herstellungsverfahren;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien;
Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 09.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Unutmaz, Hüseyin, von Ebikon, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tanriverdi, Bülent, türkischer Staatsangehöriger, in Adiyaman (TR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.