Renseignements sur uno Land GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de uno Land GmbH
- uno Land GmbH de Zürich est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction de l’entreprise uno Land GmbH est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 08.12.2015.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 21.10.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- uno Land GmbH est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-324.771.532.
- À la même adresse il existe 20 autres entreprises actives. Cela comprend: AVEGARD DESIGN, H. Wuss, Axisbits GmbH, E-HealthSolutions GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.12.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.057.156-4
IDE/TVA
CHE-324.771.532
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Kauf, Verkauf, Halten und Verwalten von Grundstücken sowie Projektentwicklungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour uno Land GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005588076, Registre du commerce Zurich, (20)
uno Land GmbH, in Zürich, CHE-324.771.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362444).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eyerer, Florian, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numéro de publication: HR02-1005362444, Registre du commerce Zurich, (20)
uno Land GmbH, in Zürich, CHE-324.771.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
cottonarchitect gmbh (CHE-201.866.641), in Zürich, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Cotton, Julian Philip, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
uno Partner GmbH (CHE-290.921.375), in Zürich, Gesellschafterin, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004491421, Registre du commerce Zurich, (20)
uno Land GmbH, in Zürich, CHE-324.771.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128119).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
cottonarchitect gmbh (CHE-201.866.641), in Zürich, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Cotton, Julian Philip, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.