Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Unique-Mem GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.03.2010
Radiation du registre du commerce
05.07.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Wetzikon (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.034.994-5
IDE/TVA
CHE-115.563.287
Secteur
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von technischen Produkten, insbesondere im Bereich der Umwelt- und Medizintechnik sowie der Membranfilter. Die Gesellschaft kann überdies Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern oder die mit dem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und im In- und Ausland Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Unique-Mem AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Unique-Mem GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005512119, Registre du commerce Zurich, (20)
Unique-Mem GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-115.563.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304808). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Oxyphen GmbH, in Wetzikon ZH (CHE-108.814.159), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005304808, Registre du commerce Zurich, (20)
Unique-Mem GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-115.563.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005098989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lebherz, Matthias Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005098989, Registre du commerce Zurich, (20)
Unique-Mem GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-115.563.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser-Nieweg, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Gossau (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Lebherz, Matthias Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sproll, Dr. Stefan Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenbach (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rupperswil, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].