Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Benz Treuhand & Consulting
Segantinistrasse 9
8049 Zürich
Renseignements sur Unipharm Zürich AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.04.1993
Radiation du registre du commerce
10.09.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.003.638-8
IDE/TVA
CHE-102.109.476
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Zwecke der Gesellschaft sind der Ein- und Verkauf von Rohstoffen und pharmazeutischen Produkten jeder Art sowie Übernahme von Vertretungen jeder Art auf diesem Gebiete. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Benz Treuhand & Consulting | Zürich | <2004 | 29.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Unipharm Zürich SA en liquidation
- Unipharm Zürich Ltd in liquidation
- Unipharm Zürich SA
- Unipharm Zürich AG
- Unipharm Zürich Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Unipharm Zürich AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004712780, Registre du commerce Zurich, (20)
Unipharm Zürich AG in Liquidation, in Zürich, CHE-102.109.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, S.0, Publ. 3384443). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3384443, Registre du commerce Zurich, (20)
Unipharm Zürich AG, in Zürich, CHE-102.109.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2321731).
Firma neu:
Unipharm Zürich AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Unipharm Zürich SA en liquidation) (Unipharm Zürich Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.01.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz Treuhand & Consulting (CHE-102.424.251), in Zürich, Liquidatorin.
Numéro de publication: 2321731, Registre du commerce Zurich, (20)
Unipharm Zürich AG, in Zürich, CHE-102.109.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6653688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studiger, Heinz, von Kallern, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erichsen, Per Michael, dänischer Staatsangehöriger, in Guatemala (GT) , Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Guatemala (Guatemala), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schai, Jean-Christophe, von Schlatt-Haslen, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].