Renseignements sur Unico Treuhand AG Münsingen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Unico Treuhand AG Münsingen
- Unico Treuhand AG Münsingen avec son siège à Münsingen est une Société anonyme du domaine «Services fiduciaires». Unico Treuhand AG Münsingen est actif.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 23.12.2016.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 20.12.2018. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Unico Treuhand AG Münsingen est le suivant : CHE-303.095.263.
- Dorfmatt Holding GmbH, Dorfmatt Immobilien AG, ENBL AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Ulrich Niederhauser,
Christina Eggenberg-Inniger,
Anton Hossmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Ulrich Niederhauser,
Christina Eggenberg-Inniger,
Anton Hossmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.12.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Münsingen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.069.124-7
IDE/TVA
CHE-303.095.263
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Treuhand-, Unternehmensberatungs- und Informatikunternehmens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Unico Treuhand AG Münsingen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004525998, Registre du commerce Berne, (36)
Unico Treuhand AG Münsingen, in Münsingen, CHE-303.095.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3253453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffenegger, Michel, von Huttwil, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Ulrich, genannt Uli, von Wyssachen, in Ersigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3253453, Registre du commerce Berne, (36)
Unico Treuhand AG Münsingen, in Münsingen, CHE-303.095.263, Dorfmattweg 8a, 3110 Münsingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Treuhand-, Unternehmensberatungs- und Informatikunternehmens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eggenberg, Christina, von Adelboden und Uebeschi, in Münsingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hossmann, Anton, von Gerzensee, in Kiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffenegger, Michel, von Huttwil, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.