Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Siège principal
Autre filiales (1)
Renseignements sur UNDMEIER AG, Zweigniederlassung Wald ZH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.10.1997
Radiation du registre du commerce
07.12.2009
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Wald (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.9.000.856-7
IDE/TVA
CHE-228.407.125
Secteur
Service concernant conseil PR
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Dienstleistungen der Rechts- und Unternehmensberatung, Steuerberatung sowie Immobilien- und Bauconsulting; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fritschi, Meier + Co AG, Zweigniederlassung Wald ZH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour UNDMEIER AG, Zweigniederlassung Wald ZH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5376942, Registre du commerce Zurich, (20)
UNDMEIER AG, Zweigniederlassung Wald ZH, in Wald ZH, CH-020.9.000.856-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 42, Publ. 4788342).
mit Hauptsitz in:
Zürich. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 4788342, Registre du commerce Zurich, (20)
UNDMEIER AG, Zweigniederlassung Wald ZH, in Wald ZH, CH-020.9.000.856-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2008, S. 24, Publ. 4624276).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Domizil neu:
Rütistrasse 8, 8636 Wald .
Numéro de publication: 4624276, Registre du commerce Zurich, (20)
UNDMEIER AG, Zweigniederlassung Wald ZH, in Wald ZH, CH-020.9.000.856-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2001, S. 9372).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.909.409-0.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Nicole Lima ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Ihre Unterschrift ist erloschen. Weitere gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Maria, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lima, Nicole, von Basel, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Michael, von Biel BE, in Schwyz, Leiter der Zweigniederlassung und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.