Renseignements sur Uina SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Uina SA
- Uina SA avec son siège à Sent est actif. Uina SA est active dans le domaine «Production et traitement de matériau de construction».
- Uina SA a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 31.12.2015.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-102.362.503.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.05.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Scuol
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.007.625-8
IDE/TVA
CHE-102.362.503
Secteur
Production et traitement de matériau de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung und Betrieb von Beton- und Kiesunternehmungen; die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Montana AG Treuhand und Revision | Chur | 26.11.2012 | 30.12.2015 | |
Integral Consult AG | Chur | <2004 | 25.11.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Uina SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2573949, Registre du commerce Grisons, (350)
Uina SA, in Scuol, CHE-102.362.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2013, Publ. 1161085).
Statutenänderung:
07.12.2015. Gemäss Erklärung vom 23.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hablützel, Ferdinand, von Wilchingen, in Feuerthalen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montana AG Treuhand und Revision (CHE-107.969.552), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Nicola, von Valsot, in Sent (Scuol), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sent].
Numéro de publication: 1161085, Registre du commerce Grisons, (350)
Uina SA, in Sent, CH-350.3.007.625-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7083076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Corsin, von Ramosch, in Sent, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Nicola, von Valsot, in Sent, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7083076, Registre du commerce Grisons, (350)
Berichtigung des im SHAB Nr. 101 vom 28.05.2001, S. 3'984, publizierten TR-Eintrags Nr. 1'522 vom 21.05.2001Uina SA, in Sent, CH-350.3.007.625-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2012, Publ. 6946610).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zegg, Heinrich Albert, genannt Henri, von Samnaun, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Zegg, Henri]. .
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.