Adresse
c/o Jacqueline Tsering
Feldgüetliweg 178
8706 Meilen
Renseignements sur Tsering Foundation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tsering Foundation
- Tsering Foundation avec son siège à Meilen est actif. Tsering Foundation est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Tsering Foundation a été fondée le 31.01.2022.
- Le 23.09.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'organisation est CHE-206.355.230.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Tenzin Chophel Rongpo,
Jin Sheng Tsering,
Jacqueline Maya Tsering,
Christian Winzeler
les plus récents personnes habilitée à signer
Tenzin Chophel Rongpo,
Jin Sheng Tsering,
Jacqueline Maya Tsering,
Christian Winzeler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.01.2022
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Meilen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.002.491-6
IDE/TVA
CHE-206.355.230
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Tsering Foundation beabsichtigt die Unterstützung und Förderung von Tibeterinnen und Tibetern und deren tibetisch-buddhistischer Kultur, vorwiegend in der Schweiz wie folgt: Tibetischer Buddhismus; Unterstützung und Förderung des tibetischen Buddhismus gemäss der Tradition Seiner Heiligkeit Dalai Lama; tibetisch-buddhistische Rituale und Zeremonien; tibetisch-buddhistische Publikationen. Tibetische Kultur: Unterstützung und Förderung der tibetischen Kultur, kulturelle Anlässe; Vereine, Organisationen und Privatpersonen (Spenden oder Darlehen); Sprach- und Tanzkurse; Filmproduktionen. Tibetische Kinder und Jugendliche: Unterstützung und Förderung der Aus- und Weiterbildung; Tibet-Schulen; Kinderlager; Anlässe; See-Learning (Social, Emotional and Ethical Learning). Tibetische Senioren: "Letzte Wunscherfüllung"; Seniorenveranstaltungen; Entlastung betreuender Familien. Tibetische Sans-Papiers: Überbrückung in akuten privaten Notlagen; Unterstützung in rechtlichen Belangen. Vermächtnisse: Die Tsering Foundation wird die ihr im Vertrauen überlassenen Vermächtnisse, Legate und Spenden ihrem Zweck zuführen. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Schnell Treuhand AG | Stäfa | 03.02.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tsering Foundation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006135181, Registre du commerce Zurich
Tsering Foundation, in Meilen, CHE-206.355.230, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2024, Publ. 1006049301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tsering, Jin Sheng, von Uetikon am See, in Meilen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006049301, Registre du commerce Zurich, (20)
Tsering Foundation, in Meilen, CHE-206.355.230, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453834).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rongpo, Tenzin Chophel, indischer Staatsangehöriger, in Gossau (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005453834, Registre du commerce Zurich, (20)
Tsering Foundation, in Meilen, CHE-206.355.230, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005395959).
Aufsichtsbehörde neu:
Eidg. Departement des Innern, in Bern.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.