Renseignements sur Truvis AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Truvis AG
- Truvis AG a son siège social à Basel et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fourniture de services informatiques».
- Truvis AG a une personne à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 06.10.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-386.379.456.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.11.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.015.612-4
IDE/TVA
CHE-386.379.456
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, den Soft- und Hardwareverkauf, die Implementierung sowie alle Dienstleistungen im Bereich der IT. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, jedoch mit Auschluss Immobiliengeschäften gemäss Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Truvis AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005854632, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Truvis AG, in Basel, CHE-386.379.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481823).
Domizil neu:
St. Alban-Ring 237, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fornaro, Dr. Peter Renato, von Känerkinden, in Binningen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Adrian, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005481823, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Truvis AG, in Basel, CHE-386.379.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoenen, Dr. Gert, von Reutigen, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberger, Christian, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Aeneas, von Büron, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Adrian, von Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004756511, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Truvis AG, in Basel, CHE-386.379.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3896315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bianco, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.