Renseignements sur Trummer GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Trummer GmbH
- Trummer GmbH a son siège social à Adelboden, est actif et est active dans le domaine «Fabrication et transformation des produits du bois».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 28.12.2012.
- Le 05.03.2018, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Trummer GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.12.2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Adelboden
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.055.937-8
IDE/TVA
CHE-308.097.306
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von Kunstartikeln aus Holz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Trummer GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4090763, Registre du commerce Berne, (36)
Trummer GmbH, in Adelboden, CHE-308.097.306, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2013, Publ. 7001038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trummer, Kurt, von Adelboden, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trummer, Melchior, von Adelboden, in Adelboden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Trummer, Karl Melchior, genannt Melchior, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 7001038, Registre du commerce Berne, (36)
Trummer GmbH, in Adelboden, CH-036.4.055.937-8, Blattiweg 11, 3715 Adelboden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.12.2012.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von Kunstartikeln aus Holz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 14.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Trummer, Karl Melchior, genannt Melchior, von Adelboden, in Adelboden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trummer, Kurt, von Adelboden, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.