Renseignements sur Trans World Marine Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Trans World Marine Sàrl
- Trans World Marine Sàrl a son siège social à Tatroz et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres services de transport».
- La direction de l’entreprise Trans World Marine Sàrl qui a été fondée le 13.12.2021, se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 19.06.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce FR est le suivant: CHE-483.731.238.
- Entreprises avec la même adresse: CUISTOT CH - Yves Greppin, MD Projektmanagement GmbH, Vantage International Trading - Yves GREPPIN.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.12.2021
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Attalens
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.199.765-9
IDE/TVA
CHE-483.731.238
Secteur
Autres services de transport
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation d'une compagnie maritime, le conseil et l'intermédiation en matière de logistique et le transport de marchandises par bateau et par camion. Elle a en outre pour but de conseiller les personnes physiques et morales sur des questions stratégiques et opérationnelles, de fournir des services dans ce domaine en Suisse et à l'étranger et de faire du commerce de marchandises de toutes sortes. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles commerciaux, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Trans World Marine Ltd liab Co
- Trans World Marine Sagl
- Trans World Marine GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Trans World Marine Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005771738, Registre du commerce Fribourg, (217)
Trans World Marine Sàrl (Trans World Marine GmbH) (Trans World Marine Sagl) (Trans World Marine Ltd liab Co), précédemment à Montreux, CHE-483.731.238 (FOSC du 16.12.2021, p. 0/1005359333). Siège transféré à Attalens.
Nouvelle adresse:
Rue du Village 26, 1617 Tatroz. Statuts modifiés le 05.06.2023.
Personne inscrite modifiée:
Greppin Yves Michel Marie, gérant, signature individuelle, maintenant à Attalens.
Numéro de publication: HR02-1005772157, Registre du commerce Vaud, (550)
Trans World Marine Sàrl, à Montreux, CHE-483.731.238 (FOSC du 16.12.2021, p. 0/1005359333). La société ayant transféré son siège à Attalens, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numéro de publication: HR01-1005359333, Registre du commerce Vaud, (550)
Trans World Marine Sàrl (Trans World Marine GmbH) (Trans World Marine Sagl) (Trans World Marine Ltd liab Co), à Montreux, Route d'Adversan 73, 1833 Les Avants, CHE-483.731.238. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
03.12.2021.
But:
la société a pour but l'exploitation d'une compagnie maritime, le conseil et l'intermédiation en matière de logistique et le transport de marchandises par bateau et par camion. Elle a en outre pour but de conseiller les personnes physiques et morales sur des questions stratégiques et opérationnelles, de fournir des services dans ce domaine en Suisse et à l'étranger et de faire du commerce de marchandises de toutes sortes. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles commerciaux, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.
Associé-gérant avec signature individuelle:
Robertson Sven-Oliver, d'Allemagne, à Hambourg (Allemagne), avec 20 parts de CHF 1'000, président.
Gérant:
Greppin Yves Michel Marie, de Develier, à Montreux avec signature individuelle.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit, par courriel ou par fax. Selon déclaration du 03.12.2021, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.