Adresse
Via Gen. Enrico Dufour 6
6830 Chiasso
Renseignements sur Tramo SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tramo SA
- Tramo SA avec son siège à Chiasso est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». Tramo SA est actif.
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 14.11.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-107.909.001.
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: Provetex SA, Reska SA, Tramo Contract SA.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Stefano Gaetano Pistilli,
Arnaldo Vivoli,
Daniele Lardi,
David Marincic,
Yojiro Sugiki
les plus récents personnes habilitée à signer
Stefano Gaetano Pistilli,
Arnaldo Vivoli,
David Marincic,
Yojiro Sugiki
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.08.1984
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chiasso
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-524.3.004.627-3
IDE/TVA
CHE-107.909.001
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine)
La detenzione di partecipazioni e interessenze in altre società ed enti di qualsiasi tipo e oggetto, con la possibilità di finanziare direttamente o indirettamente società del gruppo o società terze provvedendo anche alla loro locazione e/o vendita. L'esercizio di spedizioni e trasporti in genere; l'organizzazione di fiere, eventi e manifestazioni, con conseguente attività di trasporto, montaggio e smontaggio del materiale necessario. La società potrà concludere tutti quegli affari ritenuti necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'acquisizione di immobili destinati alle attività aziendali. Essa potrà inoltre aprire succursali in Svizzera o all'estero.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Lugano | 14.11.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Lugano | 30.04.2018 | 13.11.2023 | |
TALENTURE FIDUCIARIA SA | Lugano | 17.03.2017 | 29.04.2018 | |
Fidea SA in liquidazione | Chiasso | <2004 | 16.03.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tramo SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005884589, Registre du commerce Tessin, (501)
Tramo SA, in Chiasso, CHE-107.909.001, società anonima (Nr. FUSC 187 del 27.09.2023, Pubbl. 1005847089).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Pedrazzini, Massimo Guglielmo, da Campo (Vallemaggia), in Lugano, presidente, con firma individuale;
Di Maggio, Giovanni, cittadino italiano, in Milano (IT), delegato, con firma individuale;
Galantino, Andrea, cittadino italiano, in Cogliate (IT), membro, con firma individuale;
Lazzari, Elena, cittadina italiana, in Villa Guardia (IT), membro, con firma individuale;
Ernst & Young SA (CHE-475.755.395), in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pistilli, Stefano Gaetano, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma individuale;
Marincic, David, da Vezia, in Novazzano, membro, con firma individuale;
Sugiki, Yojiro, cittadino giapponese, in Firenze (IT), membro, con firma individuale;
Vivoli, Arnaldo, cittadino italiano, in Sesto Fiorentino (IT), membro, con firma individuale;
Di Maggio, Giovanni, cittadino italiano, in Milano (IT), membro, senza diritto di firma;
Lardi, Daniele, da Poschiavo, in Breganzona (Lugano), membro, senza diritto di firma;
Deloitte AG (CHE-193.020.143), in Lugano, ufficio di revisione.
Numéro de publication: HR02-1005847089, Registre du commerce Tessin, (501)
Tramo SA, in Chiasso, CHE-107.909.001, società anonima (Nr. FUSC 57 del 22.03.2023, Pubbl. 1005706703).
Statuti modificati:
20.09.2023.
Nuove azioni:
100'000 azioni nominative da CHF 1.00 [finora: 100 azioni nominative da CHF 1'000.00]. Riduzione del capitale azionario di CHF 12'000.00 mediante annullamento di 12'000 azioni nominative da CHF 1.00. Il capitale azionario è stato simultaneamente aumentato mediante l'emissione di 12'000 azioni nominative da CHF 1.00 interamente liberate.
Numéro de publication: HR02-1005706703, Registre du commerce Tessin, (501)
Tramo SA, in Chiasso, CHE-107.909.001, società anonima (Nr. FUSC 94 del 16.05.2022, Pubbl. 1005474629).
Statuti modificati:
16.03.2023.
Nuovo scopo:
La detenzione di partecipazioni e interessenze in altre società ed enti di qualsiasi tipo e oggetto, con la possibilità di finanziare direttamente o indirettamente società del gruppo o società terze provvedendo anche alla loro locazione e/o vendita. L'esercizio di spedizioni e trasporti in genere;
l'organizzazione di fiere, eventi e manifestazioni, con conseguente attività di trasporto, montaggio e smontaggio del materiale necessario. La società potrà concludere tutti quegli affari ritenuti necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'acquisizione di immobili destinati alle attività aziendali. Essa potrà inoltre aprire succursali in Svizzera o all'estero.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.