Renseignements sur Tosec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tosec AG
- Tosec AG de Luzern est active dans le domaine «Autres services de spectacles et d’activités récréatives» et est actif.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 15.11.2017.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Tosec AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Sabine Walther-Kaufmann,
Ernst-Peter Michael Walther,
Hermann Kaufmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Sabine Walther-Kaufmann,
Ernst-Peter Michael Walther,
Hermann Kaufmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.08.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-217.1.000.158-6
IDE/TVA
CHE-103.074.165
Secteur
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Beratungen und Dienstleistungen in den Bereichen Eventlogistik, Transport, Werbematerialhandling, Kommunikation, Marketing, Eventumsetzung, Promotionen und Organisation; Handel mit allgemeinen Gütern; Vermietung von Mobiliar und Infrastruktureinrichtungen; Beteiligungen; Erwerb oder Veräusserung von Grundstücken.
Organe de révision
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Schweizerische Treuhandgesellschaft (Revision) AG | Bern | 08.12.2010 | 14.11.2017 | |
Boniva GmbH | Basel | 08.06.2009 | 07.12.2010 | |
CORE Fiduciaire Revicor SA | Fribourg | 17.09.2007 | 07.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tosec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3870407, Registre du commerce Lucerne, (100)
Tosec AG, in Luzern, CHE-103.074.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275771).
Statutenänderung:
02.11.2017.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungen und Dienstleistungen in den Bereichen Eventlogistik, Transport, Werbematerialhandling, Kommunikation, Marketing, Eventumsetzung, Promotionen und Organisation;
Handel mit allgemeinen Gütern;
Vermietung von Mobiliar und Infrastruktureinrichtungen;
Beteiligungen;
Erwerb oder Veräusserung von Grundstücken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STG Revision AG, in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3275771, Registre du commerce Lucerne, (100)
Tosec AG, in Luzern, CHE-103.074.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann-von Atzigen, Martha, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther-Kaufmann, Sabine, von Luzern, in Düdingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Hermann, von Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Walther, Ernst-Peter, von Wohlen bei Bern, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1184907, Registre du commerce Lucerne, (100)
Tosec AG, in Luzern, CHE-103.074.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 11, Publ. 5929636).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther-Kaufmann, Sabine, von Luzern, in Düdingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
STG Revision AG (CHE-115.534.630)[CH-270.3.014.303-9], in Bern, Revisionsstelle [bisher: STG Revision AG (CH-270.3.014.303-9), in Basel].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.