Adresse
Haldenstrasse 11
3550 Langnau im Emmental
Renseignements sur TOL AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de TOL AG
- TOL AG a son siège social à Langnau im Emmental, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 22.06.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise TOL AG est le suivant : CHE-114.639.835.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Nunil AG, Taxi Beutler Langnau.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Langnau im Emmental
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.043.638-6
IDE/TVA
CHE-114.639.835
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Immobilien sowie Dienstleistungen jeder Art im Immobilienbereich, insbesondere das Verwalten von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr.Meyer Treuhand AG | Bern | 24.12.2008 | 19.03.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- TOL Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour TOL AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005775040, Registre du commerce Berne, (36)
TOL AG, in Langnau im Emmental, CHE-114.639.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz-Rohrer, Christine, von Biglen und Arni (BE), in Langnau im Emmental, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Nicolas, von Biglen und Arni (BE), in Greng, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Biglen und Arni (BE), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lenz, Anton, von Biglen und Arni (BE), in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lenz, Mireille, von Tafers, in Greng, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004927758, Registre du commerce Berne, (36)
TOL AG, in Langnau im Emmental, CHE-114.639.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, S.0, Publ. 2055037).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Anton, von Biglen und Arni (BE), in Langnau im Emmental, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lenz-Rohrer, Christine, von Biglen und Arni (BE), in Langnau im Emmental, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Lenz, Nicolas, von Biglen und Arni (BE), in Greng, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2055037, Registre du commerce Berne, (36)
TOL AG, in Langnau im Emmental, CHE-114.639.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2014, Publ. 1562585).
Domizil neu:
Haldenstrasse 11, 3550 Langnau im Emmental. Gemäss Erklärung vom 12.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altra Treuhand AG (CHE-108.133.958), in Bern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.